DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" (25377540) je Družstvo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 7. 1997 DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 7. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 862 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25377540 | |
Jméno: | DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 | |
Právní forma: | Družstvo | 22.7.1997 |
Zapsána dne: | 22.7.1997 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 58/2022-8 ze dne 19.7.2022, které nabylo právní moci dne 5.8.2022, bylo družstvo zrušeno a nařízena jeho likvidace. | 23.8.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jugoslávská 18b/2988, Ostrava-Zábřeh , Česká republika | 22.7.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti družstva je péče o dům, který je v jeho vlastnictví. | 22.7.1997 |
V rámci této činnosti bude družstvo zajišťovat, případně provádět: | 22.7.1997 |
zajišťování správy, provozu, údržby, oprav společných částí a modernizace domu | 22.7.1997 |
zajišťování služeb souvisejících s bydlením a užíváním společných částí domu, zajištění úhrady a vybírání záloh a plateb za ně | 22.7.1997 |
zajišťování zaplacení kupní ceny domu | 22.7.1997 |
zajišťování převodů bytů jednotlivým nájemcům dle platných právních předpisů | 22.7.1997 |
předseda představenstva | Ladislav Glacel |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.1997 do 1.1.2022 |
Adresa | Jugoslávská 18b/2988, Ostrava-Zábřeh |
1. místopředseda představenstva | Jana Škrabanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.1997 do 1.1.2022 |
Adresa | Jugoslávská 18b/2988, Ostrava-Zábřeh |
2. místopředseda představenstva | Pavel Honěk |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.1997 do 1.1.2022 |
Adresa | Jugoslávská 18b/2988, Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 25377540 |
---|---|
Firma: | DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 18b/2988 " v likvidaci" |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 7. 1997 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |