Družstvo Johannoff v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Johannoff v likvidaci (25003992) je Družstvo. Sídlí na adrese Tolstého 871/1, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 1996 Družstvo Johannoff v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo Johannoff v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Johannoff v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25003992 | |
Jméno: | Družstvo Johannoff | |
Právní forma: | Družstvo | 29.5.1996 |
Zapsána dne: | 29.5.1996 | |
Právní důvod zrušení : Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.5.2024, č.j. 61 Cm 11/2024-7, kterým bylo družstvo zrušeno a nařízena jeho likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 19.6.2024. | 28.6.2024 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tolstého 871/1, Litoměřice 41201, Česká republika | 29.5.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa nemovitostí a to domu č.p. 871p se stavební parcelou č. 1093 v k.ú. Litoměřice | 29.5.1996 |
Předseda představenstva | Jan Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1996 do 8.7.2023 |
Adresa | Seifertova 1880/4, 41201 Litoměřice |
Člen představenstva | Mgr. Karel Krejza |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1996 do 8.7.2023 |
Adresa | Tolstého 871/1, 41201 Litoměřice |
Člen představenstva | František Koráb |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1996 do 8.7.2023 |
Adresa | U Stadionu 271/5, 41201 Litoměřice |
IČO: | 25003992 |
---|---|
Firma: | Družstvo Johannoff v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 1996 |
Sídlo: | Tolstého 871/1, Litoměřice 41201 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |