Družstvo J A P E K O v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo J A P E K O v likvidaci (00495859) je Družstvo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1990 Družstvo J A P E K O v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo J A P E K O v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo J A P E K O v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 6. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 72 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00495859 | |
Jméno: | Družstvo J A P E K O v likvidaci | |
Právní forma: | Družstvo | 1.6.1990 |
Zapsána dne: | 1.6.1990 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.1.2023, č.j. 28 Cm 127/2022-6, které nabylo právní moci dne 7.2.2023 soud likvidátorem družstva Družstvo J A P E K O v likvidaci, IČO 004 95 859 jmenuje JUDr. Kateřinu Danielovou, insolvenční správkyni sídlem N a Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. | 14.2.2023 | |
Likvidátor: Ing. Petr Klus, CSc. Ostrava- Výškovice, Charvatská 16 | 8.2.1999 - 21.3.2012 | |
Z ř í z e n í : Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze družstva, konané dne 11.5.1990 a přijetím schválených stanov. | 1.6.1990 | |
R u č e n í : Členové družstva ručí za případnou ztrátu rovným dílem, nebo dle usnesení členské schůze. Člen družstva ručí za ztrátu nejvýše do dvojnásobku členského podílu. | 1.6.1990 | |
P o d e p i s o v á n í : Za družstvo podepisuje předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. | 1.6.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Ostrava. , Česká republika | 1.6.1990 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
1. provádění investorské inženýrské činnosti ve výstavbě ve spojení s předprojektovou přípravou, ve stadiu projektové přípravy, ve stadiu realizace staveb a v závěru prací při dokončení staveb | 1.6.1990 |
2. provádění kompletace stavebních a technologických částí staveb | 1.6.1990 |
3. provádění servisních a poradenských služeb pro realizaci stavebních částí staveb | 1.6.1990 |
místopředseda | Miroslav Peč |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2012 |
Adresa | Opavská 802/79, 70800 Ostrava |
místopředseda | Miroslav Peč |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1990 do 21.3.2012 |
Adresa | Vít. února 593 , Ostrava-Poruba |
předseda | Miroslav Jakubec |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1990 do 21.3.2012 |
Adresa | Opletalova 791 , Ostrava-Poruba |
IČO: | 00495859 |
---|---|
Firma: | Družstvo J A P E K O v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 9. 1990 |
Sídlo: | , |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |