Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc (41034007) je Družstvo. Sídlí na adrese U kovárny 291/46, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 1992 Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXX 40 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41034007 | |
Jméno: | Družstevní garáže U kovárny, Olomouc | |
Právní forma: | Družstvo | 11.5.1992 |
Zapsána dne: | 11.5.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.2.2015 | |
Způsob založení: Dle ust. § 49 z.č. 176/1990 vyčleněním z SBD Olomouc, U kovárny 44, na základě ustanovení členské schůze z 4.6.1991. | 11.5.1992 | |
R u č e n í : Vykázaná ztráta se podle rozhodnutí členské schůze uhradí: a/ poměrným zvýšením úhrad za užívání družstevních garáží b/ rozvržením ztráty na jednotlivé členy podle výše jejich podílů. Tyto částky nesmějí v jednom kalendářním roce přesahovat desetinu členského podílu | 11.5.1992 - 31.3.1993 | |
P o d e p i s o v á n í : Družstvo zastupuje a za ně podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. | 11.5.1992 - 24.2.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kovárny 291/46, Olomouc 77900, Česká republika | 18.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | U Kovárny 291/46, Olomouc 77900, Česká republika | 24.2.2015 - 18.4.2017 |
Adresa: | U Kovárny 291/46, Olomouc 77900, Česká republika | 4.8.2004 - 24.2.2015 |
Adresa: | U kovárny , Olomouc , Česká republika | 11.5.1992 - 4.8.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- provoz a údržba garáží U kovárny, Olomouc | 11.5.1992 - 24.2.2015 |
člen představenstva | Roman Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | U Kovárny 1146/7, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ivan Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Stiborova 590/12, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jaroslav Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Stiborova 571/4, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Lubomír Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Letní 223, 78365 Hlubočky |
předseda představenstva | Ladislav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | U Kovárny 315/28, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Jan Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 5.4.2022 |
Adresa | Zelená 586/21, 77900 Olomouc |
Předseda představentstva | František Plenař |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 5.4.2022 |
Adresa | U kovárny 316/32, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jaroslav Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 5.4.2022 |
Adresa | Stiborova 571/4, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Roman Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 5.4.2022 |
Adresa | U Kovárny 1146/7, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ladislav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 5.4.2022 |
Adresa | U Kovárny 315/28, 77900 Olomouc |
Místopředseda představenstva | Václav Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 4.6.2020 |
Adresa | Jílová 1081/13, 77900 Olomouc |
Člen představentstva | Ladislav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 4.6.2020 |
Adresa | U Kovárny 315/28, 77900 Olomouc |
Člen představentsva | Vlastimil Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 do 4.6.2020 |
Adresa | U Kovárny 1146/7, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jan Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | Zelená 586/21, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Václav Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | Jílová 1081/13, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ladislav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | U Kovárny 315/28, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | František Plenař |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | U kovárny 316/32, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Vlastimil Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.7.2018 |
Adresa | U Kovárny 1146/7, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Ing. František Plenař |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2004 do 24.2.2015 |
Adresa | U kovárny 316/32, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Vlastimil Vychodil |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2004 do 24.2.2015 |
Adresa | U Kovárny 1146/7, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Václav Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2004 do 24.2.2015 |
Adresa | Jílová 1081/13, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jan Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 24.2.2015 |
Adresa | Zelená 586/21, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ladislav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 24.2.2015 |
Adresa | U Kovárny 315/28, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ondrej Sirotný |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2004 do 15.3.2011 |
Adresa | tř. Míru 1140/47, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Dorota Neumannová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2004 do 15.3.2011 |
Adresa | Zelená 586/21, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Ing. František Plenař |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2004 do 7.12.2004 |
Adresa | Jana Kuchaře 2780/16, 79601 Prostějov |
předseda představenstva | Antonín Šálek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 4.8.2004 |
Adresa | Zelená 582/2, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Václav Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 4.8.2004 |
Adresa | Jílová 1081/13, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Vladimír Derych |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 4.8.2004 |
Adresa | Jánského , Olomouc |
člen představenstva | Ondrej Sirotný |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 4.8.2004 |
Adresa | tř. Míru 1140/47, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Dobruška Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1992 do 4.8.2004 |
Adresa | Dělnická 196/17a, 77900 Olomouc |
p ř e d s e d a | Ing. Milan Hambálek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1992 do 26.4.1995 |
Adresa | Na Vozovce 196/7, 77900 Olomouc |
m í s t o p ř e d s e d a | Karel Kunz |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1992 do 26.4.1995 |
Adresa | Horní náměstí 13/18, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Antonín Šálek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1992 do 26.4.1995 |
Adresa | Zelená 582/2, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Václav Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1992 do 26.4.1995 |
Adresa | Jílová 1081/13, 77900 Olomouc |
IČO: | 41034007 |
---|---|
Firma: | Družstvo garáží U Kovárny 46, Olomouc |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 4. 1992 |
Sídlo: | U kovárny 291/46, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |