Družstvo DZHUHAN má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo DZHUHAN (27530906) je Družstvo. Sídlí na adrese Žižkova 244, 53006 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2008 a je stále aktivní. Družstvo DZHUHAN má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Družstvo DZHUHAN nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo DZHUHAN na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27530906 | |
Jméno: | Družstvo DZHUHAN | |
Právní forma: | Družstvo | 29.1.2008 |
Zapsána dne: | 29.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 244, Pardubice 53006, Česká republika | 24.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Přípravné práce pro stavby | 29.1.2008 |
Dokončovací stavební práce | 29.1.2008 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 29.1.2008 |
Správa a údržba nemovitostí | 29.1.2008 |
místopředseda představenstva | Mykhaylo Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Náměstí Svobody 46, 33561 Spálené Poříčí |
člen představenstva | Olena Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | Zámecká 407, 50781 Lázně Bělohrad |
předseda představenstva | Vasyl Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2020 |
Adresa | Za Pasáží 1430, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Ruslana Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | Za Pasáží 1430, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Halyna Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2016 |
Adresa | Tjačevský r-n, Širokyj Luh, ul. Pokovbi 360 , Zakarpatská oblast |
člen představenstva | Olha Shelemba-Selebynka |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2020 |
Adresa | 6, 50801 Lukavec u Hořic |
člen představenstva | Ruslana Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2016 do 31.1.2023 |
Adresa | Tjačevský r-n, S. Kalini, ul. Lenina 170 , Zakarpatská oblast |
člen představenstva | Olena Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2016 do 29.4.2022 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
místopředseda představenstva | Mykhaylo Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 24.11.2021 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
předseda představenstva | Vasyl Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 17.5.2020 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Olha Selebynka |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 8.2.2020 |
Adresa | 6, 50801 Lukavec u Hořic |
člen představenstva | Olha Selebynka |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 2.8.2019 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Olena Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 8.8.2016 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Ruslana Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 8.8.2016 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Halyna Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 8.8.2016 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Olha Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 8.12.2015 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
místopředseda představenstva | Mykhaylo Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2008 do 24.11.2015 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
předseda představenstva | Vasyl Dzhuhan |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2008 do 24.11.2015 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Halyna Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 24.11.2015 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
člen představenstva | Ruslana Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 24.11.2015 |
Adresa | Žižkova 244, 53006 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 27530906 |
---|---|
Jméno: | Družstvo DZHUHAN |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 29. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žižkova 244, Pardubice 53006 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Dzhuhan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Dzhuhan |
Člen statutárního orgánu: | Halyna Shelemba |
Člen statutárního orgánu: | Ruslana Dzhugan |
Člen statutárního orgánu: | Olena Dzhugan |
Člen statutárního orgánu: | Olha Shelemba-Selebynka |
IČO: | 27530906 |
---|---|
Firma: | Družstvo DZHUHAN |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice VI |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 1. 2008 |
Sídlo: | Žižkova 244, Pardubice 53006 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Úklidové činnosti |