Družstvo Domov 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Domov 4 (48041386) je Družstvo. Sídlí na adrese Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1992 a je stále aktivní. Družstvo Domov 4 má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Družstvo Domov 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Domov 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 7713 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48041386 | |
Jméno: | Bytové družstvo Domov 4 | |
Právní forma: | Družstvo | 20.3.2012 |
Zapsána dne: | 21.12.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 23.10. 1992 | 21.12.1992 - 20.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Nuslemi 701/18, Praha 14000, Česká republika | 28.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Nuslemi 701/18, Praha 4 14000, Česká republika | 21.12.1992 - 28.4.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnosti : - zajištění správy, údržby, hospodaření a ostatních práv a povinností, vyplívajících z vlastnictví domu čp. 701 v ul. Nad Nuslemi 18, Praha 4 | 21.12.1992 - 20.3.2012 |
pověřený člen | Ivana Hujerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha |
předseda družstva | Zuzana Volfová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2021 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha |
předseda družstva | RNDr. Ivana Bursíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 28.4.2021 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha |
pověřený člen družstva | Zuzana Volfová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2019 do 28.4.2021 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha |
pověřený člen družstva | Zuzana Kondačová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 25.10.2019 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha |
předseda družstva | RNDr. Ivana Bursíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 24.4.2015 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha 4 |
pověřený člen družstva | Zuzana Kondačová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 24.4.2015 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Dr. Ivana Bursíková |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 20.3.2012 |
Adresa | Nad Nuslemi 18, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Zuzana Kondačová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2007 do 20.3.2012 |
Adresa | Nad Nuslemi 701/18, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Zuzana Krušínská |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 4.9.2007 |
Adresa | Nad Nuslemi 18, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 48041386 |
---|---|
Jméno: | Družstvo Domov 4 |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nad Nuslemi 701/18, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Ivana Bursíková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zuzana Kondačová |
IČO: | 48041386 |
---|---|
Firma: | Družstvo Domov 4 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 1992 |
Sídlo: | Nad Nuslemi 701/18, Praha 14000 |
---|
Developerská činnost |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |