Družstvo DĚKANKA 823 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo DĚKANKA 823 (25056654) je Družstvo. Sídlí na adrese Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 1996 Družstvo DĚKANKA 823 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo DĚKANKA 823 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo DĚKANKA 823 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2760 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25056654 | |
Jméno: | Družstvo DĚKANKA 823 | |
Právní forma: | Družstvo | 10.6.1996 |
Zapsána dne: | 10.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Děkanská vinice I 823/13, Praha 14000, Česká republika | 7.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Děkanská vinice I 823/13, Praha 4 14000, Česká republika | 10.9.1996 - 7.10.2014 |
Adresa: | Děkanská vinice 1823/13, Praha 4 14000, Česká republika | 10.6.1996 - 10.9.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor,hospodaření společným majetkem družstva a služby spojené s bydlením | 10.6.1996 - 7.10.2014 |
1.místopředseda představenstva | Jan Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 |
Adresa | Petrská 1132/4, 11000 Praha |
předsedkyně představenstva | Irena Rechová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
2.místopředseda představenstva | Jaroslav Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 |
Adresa | Potoční 1282, 25092 Šestajovice |
1. místopředsedkyně představenstva | Irena Rechová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 do 12.10.2022 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
2. místopředseda představenstva | Jan Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 do 12.10.2022 |
Adresa | Petrská 1132/4, 11000 Praha |
předsedkyně představenstva | Dana Maderová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 do 12.10.2022 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
předsedkyně představenstva | Dana Maderová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 24.9.2019 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
1. místopředseda představenstva | Jiří Steiger |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 24.9.2019 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
2. místopředsedkyně představenstva | Irena Rechová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 24.9.2019 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha |
2. místopředseda představenstva | Jaroslav Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 17.5.2016 |
Adresa | Potoční 1282, 25092 Šestajovice |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 7.10.2014 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha 4 |
místopředseda představenstva | Jiří Steiger |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 7.10.2014 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha 4 |
předseda představenstva | Dana Maderová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2009 do 7.10.2014 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Nikola Kapinosová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2005 do 3.2.2009 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha 4 |
Místopředseda | Irena Rechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1996 do 26.10.2005 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, Praha 4 |
Místopředseda | Dana Maderová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 26.10.2005 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, Praha 4 |
Předseda | Jiří Steiger |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 26.10.2005 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, 14000 Praha 4 |
Předseda | Phdr.Pavel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1996 do 17.3.1999 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, Praha 4 |
Místopředseda | Ing.Václav Mader |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1996 do 17.3.1999 |
Adresa | Děkanská vinice I 823/13, Praha 4 |
Místopředseda | Ing.Václav Mader |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1996 do 10.9.1996 |
Adresa | Děkanská vinice 1823/13, Praha 4 |
Předseda | Phdr.Pavel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1996 do 10.9.1996 |
Adresa | Děkanská vinice 1823/13, Praha 4 |
Místopředseda | Irena Rechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1996 do 10.9.1996 |
Adresa | Děkanská vinice 1823/13, Praha 4 |
IČO: | 25056654 |
---|---|
Firma: | Družstvo DĚKANKA 823 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 1996 |
Sídlo: | Děkanská vinice I 823/13, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |