Družstvo Bo-sejvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Bo-sejvo v likvidaci (27312224) je Družstvo. Sídlí na adrese Alejní 1918/16, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2007 Družstvo Bo-sejvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo Bo-sejvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Bo-sejvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 832 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27312224 | |
Jméno: | Družstvo Bo-sejvo | |
Právní forma: | Družstvo | 3.1.2007 |
Zapsána dne: | 3.1.2007 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 61 Cm 10/2019-37, ze dne 1. 11. 2021, byla zrušeno s likvidací Družstvo Bo-sejvo, sídlem Alejní 1918/16, 415 01 Teplice, identifikační číslo: 27312224 . Usnesení nabylo právní mo ci dne 27. 11. 2021. | 13.12.2021 | |
S odkazem na stanovy družstva ze dne 29.11.2006 žádá místopředseda družstva o výmaz jeho osoby z obchodního rejstříku z funkce místopředsedy, a to s odkazem na čl. 11 Představenstvo, bod 11) stanov - "Funkční období prvních členů představenstva činí 3 rok y, funkční období dalších členů představenstva činí 5 let". Funkční období Yuriy Marchuk vzniklo 04.01.2010, tedy ke dni 04.01.2015 skončilo jeho funkční období. | 13.7.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Alejní 1918/16, Teplice 41501, Česká republika | 14.3.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Alejní 1918/1, Teplice 41501, Česká republika | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba potravinářských výrobků | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
správa a údržba nemovitostí | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
přípravné práce pro stavby | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
dokončovací stavební práce | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
zprostředkování obchodu a služeb | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
výroba kovového spotřebního zboží | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví) | 3.1.2007 - 14.3.2018 |
Předseda představenstva | Umidjon Kenjaev |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 |
Adresa | , Andijan region, Ontynkul Tumani |
Člen představenstva | Mariya Deket |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 |
Adresa | , pobyt v ČR: Ústí nad Labem, Moskevská 1509/36, PSČ 400 01, Dubove, Madara 188 |
Místopředseda představenstva | Yuriy Marchuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 do 13.7.2019 |
Adresa | , pobyt v ČR: Telnice, Varvažov 106, PSČ 403 38, Rivne, V.Divizii 29 |
Předseda představenstva | Oleksandr Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2007 do 22.11.2011 |
Adresa | , Tjačevo, I.Franka 37, Ukrajina, pobyt v ČR: Stadice 13 |
Místopředseda představenstva | Yuriy Marchuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2007 do 22.11.2011 |
Adresa | , Rivne, V.Divizii 29, Ukrajina, pobyt v ČR: Trmice, Horská 231/27 |
Člen představenstva | Mariya Deket |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2007 do 22.11.2011 |
Adresa | , Dubove, Madara 188, Ukrajina, pobyt v ČR: Trmice, Proboštov 20 |
Předseda představenstva | Oleksandr Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2011 do 22.11.2011 |
Adresa | , pobyt v ČR: Stadice 13, Tjačevo, I.Franka 37 |
IČO (identifikační číslo): | 27312224 |
---|---|
Jméno: | Družstvo Bo-sejvo v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Umidjon Kenjaev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Marchuk |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Deket |
IČO: | 27312224 |
---|---|
Firma: | Družstvo Bo-sejvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 2007 |
Sídlo: | Alejní 1918/16, Teplice 41501 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |