Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ (26818698) je Družstvo. Sídlí na adrese Prokopa Velikého 652/11, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 2003 Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1711 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26818698 | |
Jméno: | Družstvo ANTEIU | |
Právní forma: | Družstvo | 6.10.2003 |
Zapsána dne: | 6.10.2003 | |
Právní důvod zrušení družstva: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 46 Cm 4/2018-12, ze dne 27.6.2018, které nabylo právní moci dne 31.7.2018, bylo družstvo zrušeno s likvidací a nařízena likvidace družstva.. | 17.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prokopa Velikého 652/11, Ostrava 70300, Česká republika | 10.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.11.2015 - 4.3.2019 |
povrchové úpravy a svařování kovů | 6.10.2003 - 10.11.2015 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 6.10.2003 - 10.11.2015 |
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků | 6.10.2003 - 10.11.2015 |
zprostředkování služeb | 6.10.2003 - 10.11.2015 |
pověřený člen | Nataliya Tykhonova |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 22.12.2018 |
Adresa | Prokopa Velikého 652/11, 70300 Ostrava |
předseda družstva | Stepan Sheremeta |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 22.12.2018 |
Adresa | Prokopa Velikého 652/11, 70300 Ostrava |
pověřený člen | Nataliya Tykhonova |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | Prokopa Velikého 652/11, 70300 Ostrava |
předseda družstva | Stepan Sheremeta |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | Prokopa Velikého 652/11, 70300 Ostrava |
IČO: | 26818698 |
---|---|
Firma: | Družstvo ANTEIU "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 10. 2003 |
Sídlo: | Prokopa Velikého 652/11, Ostrava 70300 |
---|
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |