Družstvo 333 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo 333 (28854381) je Družstvo. Sídlí na adrese Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2012 Družstvo 333 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo 333 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo 333 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1455 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28854381 | |
Jméno: | Družstvo 333 | |
Právní forma: | Družstvo | 10.9.2012 |
Zapsána dne: | 10.9.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 115, Předměřice nad Labem 50302, Česká republika | 12.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa, údržba a opravy nemovitostí | 10.9.2012 |
zajišťování bytových potřeb svých členů | 10.9.2012 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb s pronájem spojených | 10.9.2012 |
předseda představenstva | Milan Pšenička |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem |
místopředseda představenstva | Petr Klubíčko |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Hradecká 218, 50302 Předměřice nad Labem |
člen představenstva | Renáta Kyzrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Hradecká 488, 50302 Předměřice nad Labem |
místopředseda představenstva | Petr Kyzr |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 15.12.2020 |
Adresa | Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem |
předseda představenstva | Roman Krupička |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 15.12.2020 |
Adresa | Hradecká 218, 50302 Předměřice nad Labem |
člen představenstva | Miroslava Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2020 do 15.12.2020 |
Adresa | Fibichova 439, 53345 Čeperka |
člen představenstva | Miroslava Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 8.11.2020 |
Adresa | Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem |
místopředseda představenstva | Petr Kyzr |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem |
člen představenstva | Miroslava Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Hradecká 115, 50302 Předměřice nad Labem |
předseda představenstva | Roman Krupička |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Hradecká 218, 50302 Předměřice nad Labem |
IČO: | 28854381 |
---|---|
Firma: | Družstvo 333 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Předměřice nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 2012 |
Sídlo: | Hradecká 115, Předměřice nad Labem 50302 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |