DRUMIR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DRUMIR s.r.o. (25741390) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Olbramovická 709/14, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1999 a je stále aktivní. DRUMIR s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DRUMIR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DRUMIR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66030 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25741390 | |
Jméno: | DRUMIR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.3.1999 |
Zapsána dne: | 1.3.1999 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olbramovická 709/14, Praha 14200, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Olbramovická 709, Praha 4 14200, Česká republika | 1.3.1999 - 25.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zpracování kamene | 1.3.1999 |
práce v zemědělství | 1.3.1999 |
zprostředkovatelská činnost v autodopravě | 1.3.1999 |
úklidové práce | 1.3.1999 |
zprostředkovací činnost v oblasti obchodu a služeb | 1.3.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.č. 455/91 Sb. | 1.3.1999 |
zednictví | 1.3.1999 |
zámečnictví | 1.3.1999 |
jednatel | Ivan Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 |
Adresa | Koulova 1597/12, 16000 Praha |
jednatel | Ivan Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 5.12.2016 |
Adresa | Sokolovská 971/193, 19000 Praha |
jednatel | Ivan Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 5.12.2016 |
Adresa | Sokolovská 971/193, 19000 Praha |
jednatel | Ivan Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1999 do 25.11.2016 |
Adresa | Sokolovská 193, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25741390 |
---|---|
Jméno: | DRUMIR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 1999 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Olbramovická 709/14, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Stoyka |
---|
IČO: | 25741390 |
---|---|
Firma: | DRUMIR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 3. 1999 |
Sídlo: | Olbramovická 709/14, Praha 14200 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Úklidové činnosti |