Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. (44444087) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staré náměstí 48, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1991 a je stále aktivní. Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1413 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44444087 | |
Jméno: | Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.12.1991 |
Zapsána dne: | 23.12.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 20.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.5.2014 | |
Právní poměry - změna provedena podle usnesení valné hromady ze dne 8.4.1995. | 25.4.1995 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 23.12.1991 podle ust. § 106 n zák. č. 103/90 Sb. | 23.12.1991 |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.3.1994 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.1992 - 31.3.1994 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1991 - 15.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staré náměstí 48, Česká Třebová 56002, Česká republika | 17.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Splavě 55, Česká Třebová 56002, Česká republika | 22.10.2003 - 19.7.2005 |
Adresa: | M. R. Štefanika 263, Ústí nad Orlicí 56201, Česká republika | 25.4.1995 - 22.10.2003 |
Adresa: | Na Bělisku 1227, Ústí nad Orlicí 56201, Česká republika | 23.12.1991 - 25.4.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.7.1992 - 20.5.2014 |
1. Obchodní a výrobní činnost v oblastech: stavební a bytové materiály, bytový textil, suroviny, spotřební zboží, stroje, zařízení a jejich součásti, polotovary, pokud jejich nákup a prodej nevyžaduje povolení podle zvláštních předpisů | 23.12.1991 - 15.7.1992 |
2. Výrobní a nevýrobní činnosti související s realizací prodávaného zboží (vč. instalace a servisu) | 23.12.1991 - 15.7.1992 |
3. Zprostředkovatelská, reklamní, informační a propagační činnost | 23.12.1991 - 15.7.1992 |
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. | 23.12.1991 - 15.7.1992 |
jednatel | Věra Vytlačilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 |
Adresa | 188, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Jaroslav Vytlačil |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 |
Adresa | 188, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Jaroslav Vytlačil |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1995 do 20.5.2014 |
Adresa | 188, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Věra Vytlačilová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1995 do 20.5.2014 |
Adresa | 188, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Petr Záleský |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1992 do 25.4.1995 |
Adresa | Jilemnického 183, 56201 Ústí nad Orlicí |
jednatel, ředitel | Petr Záleský |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1991 do 15.7.1992 |
Adresa | Jilemnického 183, 56201 Ústí nad Orlicí |
IČO (identifikační číslo): | 44444087 |
---|---|
Jméno: | Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Věra Vytlačilová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Vytlačil |
IČO: | 44444087 |
---|---|
Firma: | Druhá orlická obchodní společnost, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 12. 1991 |
Sídlo: | Staré náměstí 48, Česká Třebová 56002 |
---|
Maloobchod s textilem |