DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" (27775488) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 632, 75601 Hovězí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2006 DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27775488 | |
Jméno: | DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.8.2006 |
Zapsána dne: | 9.8.2006 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.6.2024, č.j. 28 Cm 173/2023-20, které nabylo právní moci dne 3.7.2024, byl likvidátorem společnosti jmenován Ing. et Ing. Miloš Kobliha. | 17.7.2024 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 6. 2019, č.j. 8 Cm 117/2019-6, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 25.7.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 632, Hovězí 75601, Česká republika | 1.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 632, Hovězí 75601, Česká republika | 14.1.2009 - 1.11.2016 |
Adresa: | 23, Janová 75501, Česká republika | 8.10.2008 - 14.1.2009 |
Adresa: | Smetanovy sady 801/3, Nový Jičín 74101, Česká republika | 5.9.2006 - 8.10.2008 |
Adresa: | 23, Janová 75501, Česká republika | 9.8.2006 - 5.9.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2009 - 1.3.2019 |
velkoobchod | 9.8.2006 - 14.1.2009 |
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami | 9.8.2006 - 14.1.2009 |
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení | 9.8.2006 - 1.3.2019 |
jednatel | Jaroslav Machalec |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 15.11.2023 |
Adresa | 632, 75601 Hovězí |
jednatel | Jaroslav Machalec |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2009 do 1.11.2016 |
Adresa | 632, 75601 Hovězí |
jednatel | Miroslav Vala |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 14.1.2009 |
Adresa | 523, 75602 Huslenky |
jednatel | Radek Langer |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 8.10.2008 |
Adresa | nábř. Dr. Edvarda Beneše 2717/1, 75002 Přerov |
IČO: | 27775488 |
---|---|
Firma: | DROKOS servis s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Hovězí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 8. 2006 |
Sídlo: | 632, Hovězí 75601 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Manipulace s nákladem |
Balicí činnosti |