DŘEVOKONSULT v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DŘEVOKONSULT v.o.s. (63146118) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Spojovací 326, 46331 Mníšek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1995 a je stále aktivní. DŘEVOKONSULT v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DŘEVOKONSULT v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DŘEVOKONSULT v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5962 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63146118 | |
Jméno: | DŘEVOKONSULT v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 3.7.1995 |
Zapsána dne: | 3.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spojovací 326, Mníšek 46331, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Spojovací 326, Mníšek 46331, Česká republika | 3.9.2005 - 17.10.2016 |
Adresa: | Mníšek 326 , Mníšek u Liberce , Česká republika | 3.7.1995 - 3.9.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
případné práce pro stavbu | 3.7.1995 - 3.7.1995 |
přípravné práce pro stavbu | 3.7.1995 |
Člen statutárního orgánu | Martin Šrytr |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Člen statutárního orgánu | Jindřich Lakomý |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Společník | Ing. Petr Vokatý |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Společník | Ing. Petr Vokatý |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2005 do 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Člen statutárního orgánu | Martin Šrytr |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2005 do 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Člen statutárního orgánu | Jindřich Lakomý |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2005 do 26.11.2015 |
Adresa | Spojovací 326, 46331 Mníšek |
Společník | Ing. Petr Vokatý |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 3.9.2005 |
Adresa | Děčínská 207/14, 47001 Česká Lípa |
IČO (identifikační číslo): | 63146118 |
---|---|
Jméno: | DŘEVOKONSULT v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Spojovací 326, Mníšek 46331 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 27. 2. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Lakomý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Šrytr |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Vokatý |
IČO: | 63146118 |
---|---|
Firma: | DŘEVOKONSULT v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Mníšek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 1995 |
Sídlo: | Spojovací 326, Mníšek 46331 |
---|
Demolice a příprava staveniště |