DŘEKOBA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DŘEKOBA s.r.o. (25133349) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dačického náměstí 15/10, 28401 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 1997 a je stále aktivní. DŘEKOBA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DŘEKOBA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DŘEKOBA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25133349 | |
Jméno: | Valach a Sádlo, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.5.1997 |
Zapsána dne: | 30.5.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dačického náměstí 15/10, Kutná Hora 28401, Česká republika | 3.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dačického nám. 15, Kutná Hora , Česká republika | 30.5.1997 - 3.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 5.5.2015 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 5.5.2015 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 5.5.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.5.2015 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 5.5.2015 |
truhlářství, podlahářství | 5.5.2015 |
hostinská činnost | 30.5.1997 - 29.4.2014 |
jednatel | Roman Sádlo |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 |
Adresa | Dačického náměstí 15/10, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Roman Sádlo |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1997 do 5.5.2015 |
Adresa | Ortenova 78, Kutná Hora |
jednatel | Ondřej Valach |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1997 do 5.5.2015 |
Adresa | Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25133349 |
---|---|
Jméno: | DŘEKOBA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Dačického náměstí 15/10, Kutná Hora 28401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 11. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Sádlo |
---|
IČO: | 25133349 |
---|---|
Firma: | DŘEKOBA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 5. 1997 |
Sídlo: | Dačického náměstí 15/10, Kutná Hora 28401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Maloobchod s nápoji |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |