DREAMCORP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DREAMCORP s.r.o. (29220190) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Pasekám 2984/45, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2010 a je stále aktivní. DREAMCORP s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DREAMCORP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DREAMCORP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29220190 | |
Jméno: | DREAMCORP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.2010 |
Zapsána dne: | 14.5.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Pasekám 2984/45, Zlín 76001, Česká republika | 6.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Mlýnská 326/13, Brno 60200, Česká republika | 14.5.2010 - 6.6.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených ve výpisu z živnostenského rejstříku společnosti, vyjma oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené" uvedeného v příloze číslo 4 k n ařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění. | 6.6.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.5.2010 - 6.6.2023 |
jednatel | Robert Hamrla |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | Kalinová 554, 76001 Zlín |
jednatel | Ria Hamrlová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2023 do 18.7.2023 |
Adresa | Kalinová 554, 76001 Zlín |
jednatel | Ria Hamrlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2015 do 6.6.2023 |
Adresa | , |
jednatel | Ria Hamrlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 16.4.2015 |
Adresa | Kalinová 554, 76001 Zlín |
jednatel | Kateřina Zábojníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 7.3.2011 |
Adresa | Podlesí IV 5349, 76005 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 29220190 |
---|---|
Jméno: | DREAMCORP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2014 |
Zánik oprávnění | 5. 9. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2014 |
Zánik oprávnění | 5. 9. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ria Hamrlová |
---|
IČO: | 29220190 |
---|---|
Firma: | DREAMCORP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 5. 2010 |
Sídlo: | Mlýnská 326/13, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod se sportovním vybavením |
Maloobchod prostřednictvím internetu |
Reklamní činnosti |