DRAN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DRAN s.r.o. (25776959) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Londýnská 595/26, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1999 a je stále aktivní. DRAN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DRAN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DRAN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25776959 | |
Jméno: | DRAN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.1999 |
Zapsána dne: | 30.6.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 30.6.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v príl. zák. č. 455/91 Sb. | 30.6.1999 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 30.6.1999 |
jednatel | Nataliya Spivak |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2005 |
Adresa | Školská 236, 28923 Milovice |
jednatel | Igor Spivak |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2005 |
Adresa | Školská 236, 28923 Milovice |
jednatel | Nataliia Spivak |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1999 do 13.4.2005 |
Adresa | 39, Vlkov nad Lesy |
IČO (identifikační číslo): | 25776959 |
---|---|
Jméno: | DRAN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Londýnská 595/26, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Igor Spivak |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Spivak |
IČO: | 25776959 |
---|---|
Firma: | DRAN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 1999 |
Sídlo: | Londýnská 595/26, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |