Dragonflies of Pilsen z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dragonflies of Pilsen z.s. (06492517) je Spolek. Sídlí na adrese Spádná 447/9, 32100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2017 Dragonflies of Pilsen z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Dragonflies of Pilsen z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dragonflies of Pilsen z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 24. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06492517 | |
Jméno: | Dragonflies of Pilsen z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 24.10.2017 |
Zapsána dne: | 24.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spádná 447/9, Plzeň 32100, Česká republika | 24.10.2017 |
---|
Člen výboru | Stanislav Arnet |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2017 |
Adresa | Majakovského 1191/12, 32300 Plzeň |
Pokladník | Martin Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2017 |
Adresa | Spádná 447/9, 32100 Plzeň |
Předseda výboru | Zdeněk Bittermann |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2021 |
Adresa | Koterovská 1172/83, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Zdeněk Bittermann |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 16.6.2021 |
Adresa | Sladkovského 472/3, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Zdeněk Bittermann |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2018 do 10.7.2019 |
Adresa | Školní 571, 33805 Mýto |
Předseda výboru | Zdeněk Bittermann |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2017 do 13.5.2018 |
Adresa | 187, 33162 Nečtiny |
Předseda výboru | Zdeněk Bittermann |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2017 do 13.5.2018 |
Adresa | 187, 33162 Nečtiny |
IČO: | 06492517 |
---|---|
Firma: | Dragonflies of Pilsen z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 6-Litice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 10. 2017 |
Sídlo: | Spádná 447/9, Plzeň 32100 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |