DoVy s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DoVy s.r.o. v likvidaci (27473961) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 154, 56164 Čenkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 4. 2005 DoVy s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DoVy s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DoVy s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 22. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21022 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27473961 | |
Jméno: | DoVy s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.4.2005 |
Zapsána dne: | 22.4.2005 | |
Společnost zrušena s likvidací ke dni 28.5.2013 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 22.4.2013, sp.zn. 54 Cm 2/2013. | 5.6.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 154, Čenkovice 56164, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 154, Čenkovice 56164, Česká republika | 22.4.2005 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 22.4.2005 |
Jednatel | Petr Vymlátil |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 |
Adresa | Masarova 2083/1, 62800 Brno |
Jednatel | Radek Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Jednatel | Radek Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2005 do 5.10.2016 |
Adresa | Voříškova 41, 62300 Brno |
Jednatel | Petr Vymlátil |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2005 do 7.6.2013 |
Adresa | Ondráčkova 205, 62800 Brno |
IČO: | 27473961 |
---|---|
Firma: | DoVy s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Čenkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 4. 2005 |
Sídlo: | 154, Čenkovice 56164 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |