DOUBRAVAN CAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOUBRAVAN CAR s.r.o. (45195480) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 17. listopadu 1369, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 1992 a je stále aktivní. DOUBRAVAN CAR s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DOUBRAVAN CAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOUBRAVAN CAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45195480 | |
Jméno: | DOUBRAVAN CAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.3.1992 |
Zapsána dne: | 13.3.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.3.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
myslivost | 17.3.2011 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 7.3.2006 |
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami | 7.3.2006 |
opravy silničních vozidel | 10.12.2002 |
zprostředkování kamionové dopravy | 10.12.2002 |
silniční motorová doprava nákladní | 10.12.2002 |
silniční motorová doprava osobní | 10.12.2002 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 10.12.2002 |
práce autojeřáby, zemními stroji a zemědělskými traktory | 10.12.2002 |
obchodní činnost mimo činnosti vymezané v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 13.3.1992 |
opravy motorových vozidel | 13.3.1992 - 10.12.2002 |
silniční motorová doprava | 13.3.1992 - 10.12.2002 |
jednatel | Pavla Kabourková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 |
Adresa | Topolová 247, 73541 Petřvald |
jednatel | Milan Pěchovič |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 |
Adresa | K Olšině 429, 73514 Orlová - Lutyně |
jednatel | Pavla Pěčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 17.3.2011 |
Adresa | Václavská 1159, 73514 Orlová - Poruba |
jednatel | Milan Pěchovič |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1992 do 10.12.2002 |
Adresa | č. 429, Orlová - Lutyně |
jednatel | Pavla Pěčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1992 do 10.12.2002 |
Adresa | Václavská 1159, Orlová - Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 45195480 |
---|---|
Jméno: | DOUBRAVAN CAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 17. listopadu 1369, Orlová 73514 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavla Kabourková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Pěchovič |
IČO: | 45195480 |
---|---|
Firma: | DOUBRAVAN CAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 3. 1992 |
Sídlo: | 17. listopadu 1369, Orlová 73514 |
---|
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Výroba pryžových výrobků |
Výroba plastových výrobků |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Jiná pozemní osobní doprava j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Vedlejší činnosti v dopravě |
Manipulace s nákladem |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |