DOUBLE OUT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOUBLE OUT, s.r.o. (26318954) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Švabinského 1818, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2000 a je stále aktivní. DOUBLE OUT, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DOUBLE OUT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOUBLE OUT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13058 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26318954 | |
Jméno: | DOUBLE OUT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.2000 |
Zapsána dne: | 21.12.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.12.2015 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Švabinského 1818, Sokolov 35601, Česká republika | 21.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Švabinského 1818, Sokolov 35601, Česká republika | 30.8.2012 - 21.12.2015 |
Adresa: | Tovární 317/27, Loket 35733, Česká republika | 21.12.2000 - 30.8.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.8.2012 |
organizování sportovních soutěží | 21.12.2000 - 30.8.2012 |
reklamní činnost a marketing | 21.12.2000 - 30.8.2012 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 21.12.2000 - 30.8.2012 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.12.2000 - 30.8.2012 |
jednatel | Ing. Mgr. Alena Hrazdilová Panáčková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2023 |
Adresa | U Remízku 900, 27713 Kostelec nad Labem |
jednatel | František Pazdera |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2015 do 19.8.2023 |
Adresa | Smetanova 155, 35601 Březová |
jednatel | František Pazdera |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2012 do 21.12.2015 |
Adresa | Smetanova 155, 35601 Březová |
jednatel | Anna Pazderová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2008 do 30.8.2012 |
Adresa | Hlavní , Březová |
Jednatel | Alois Adamovic |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2002 do 17.2.2009 |
Adresa | 77, 35735 Mírová |
Jednatel | Michal Pivrnec |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2000 do 4.1.2002 |
Adresa | 50, 50315 Mžany |
IČO (identifikační číslo): | 26318954 |
---|---|
Jméno: | DOUBLE OUT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2000 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Švabinského 1818, Sokolov 35601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr.,Ing. Alena Panáčková |
---|
IČO: | 26318954 |
---|---|
Firma: | DOUBLE OUT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2000 |
Sídlo: | Švabinského 1818, Sokolov 35601 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti reklamních agentur |
Sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |