DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" (05962366) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staroměstská 534, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2017 a je stále aktivní. DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 70080 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05962366 | |
Jméno: | DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.2017 |
Zapsána dne: | 28.3.2017 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 144/2022-7, ze dne 2.3.2023, které nabylo právní moci dne 29.3.2023, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 11.4.2023 |
Základní kapitál | 260 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staroměstská 534, Třinec 73961, Česká republika | 28.3.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny přepravě zvířat nebo věcí | 14.5.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.3.2017 |
Jednatel | Edward Wacław Bałdyga |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2019 |
Adresa | Bolesława Chrobrego 25 m. 118 , Katowice |
Jednatel | Arkadiusz Jerzy Biesek |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2018 do 9.4.2019 |
Adresa | Jana III Sobieskiego 13/1A , Katowice |
Jednatel | Ing. Jana Byrtusová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 14.5.2018 |
Adresa | 272, 73997 Hrádek |
Jednatel | Ing. Jana Byrtusová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 14.5.2018 |
Adresa | 272, 73997 Hrádek |
IČO (identifikační číslo): | 05962366 |
---|---|
Jméno: | DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Arkadiusz Jerzy Biesek |
---|
IČO: | 05962366 |
---|---|
Firma: | DOPRAVNÍ SPOLEČNOST KARPATIA s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 3. 2017 |
Sídlo: | Staroměstská 534, Třinec 73961 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |