DOPES, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOPES, s.r.o. (25334735) je Společnost s ručením omezeným. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1997. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o DOPES, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOPES, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 25334735 |
---|---|
Jméno: | DOPES, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 1997 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 185, Benešov 67953 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2011 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 12. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Tichý |
---|
IČO: | 25334735 |
---|---|
Firma: | DOPES, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Benešov |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 1997 |
Sídlo: | 185, Benešov 67953 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |