DONA spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DONA spol. s r.o. v likvidaci (60464216) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V lázních 44/5, 15900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 1994 a je stále aktivní. DONA spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DONA spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DONA spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60464216 | |
Jméno: | DONA spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.1994 |
Zapsána dne: | 7.2.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V lázních 44/5, Praha 15900, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | V lázních 5/44, Praha 5 15000, Česká republika | 7.2.1994 - 11.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
štukatérství | 7.2.1994 |
zednictví | 7.2.1994 |
obkladačské práce | 7.2.1994 |
jednatel | Josef Naščák |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Masarykova třída 90, 26204 Nová Ves pod Pleší |
jednatel | Ernestina Dománová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | V lázních 44/5, 15900 Praha |
jednatel | Josef Naščák |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 5.5.2021 |
Adresa | Sportovní 179, 26204 Nová Ves pod Pleší |
jednatel | Josef Naščák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1994 do 11.10.2016 |
Adresa | Hrudičkova 2O99/32, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ernestina Dománová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1994 do 11.10.2016 |
Adresa | V lázních 5/44, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 60464216 |
---|---|
Jméno: | DONA spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V lázních 44/5, Praha 15900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 29. 2. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Naščák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ernestina Dománová |
IČO: | 60464216 |
---|---|
Firma: | DONA spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Velká Chuchle |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 1994 |
Sídlo: | V lázních 44/5, Praha 15900 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Omítkářské práce |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |