Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb (71234403) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Petra Bezruče 484, 27324 Velvary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 2005 Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 988 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71234403 | |
Jméno: | Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 20.4.2005 |
Zapsána dne: | 20.4.2005 | |
Příspěvková organizace vznikla dne 1. ledna 2005 rozdělením příspěvkové organizace Středočeského kraje s názvem Centrum sociálních služeb Kladno, se sídlem Kladno, Jana Palacha 1643, PSČ 272 80, IČ 70875456, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeské ho kraje ze dne 10.června 2004 číslo 81-20/2004/ZK a uskutečněným podle § 27 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací listina příspěvkové organizace byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje. | 20.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petra Bezruče 484, Velvary 27324, Česká republika | 21.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Bezručova 484, Velvary 27324, Česká republika | 20.4.2005 - 4.8.2009 |
Ředitel | Ing. Marcel Zhorný |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 |
Adresa | 118, 47301 Slunečná |
Ředitel | Mgr. František Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 18.6.2019 |
Adresa | Spojeneckých letců 895, 43511 Lom |
ředitel | Ing. Zdeněk Štětina |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | Dlážděná 165, 27304 Kačice |
ředitel | Etela Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2005 do 25.8.2015 |
Adresa | 21, 27322 Hospozín |
IČO: | 71234403 |
---|---|
Firma: | Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Velvary |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2005 |
Sídlo: | Petra Bezruče 484, Velvary 27324 |
---|
Sociální péče v domovech pro seniory |