Domov U Blaženky s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Domov U Blaženky s.r.o. (26720035) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Blaženky 2066/6, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2002 Domov U Blaženky s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Domov U Blaženky s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Domov U Blaženky s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 89453 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26720035 | |
Jméno: | Domov U Blaženky s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.2002 |
Zapsána dne: | 9.9.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.10.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 17.2.2014 - 12.10.2023 |
Základní kapitál | 17 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.9.2002 - 17.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Blaženky 2066/6, Praha 15000, Česká republika | 11.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | U Blaženky 2066/6, Praha 15000, Česká republika | 9.9.2002 - 11.3.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor | 9.9.2002 |
jednatel | Aleš Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 |
Adresa | Podolská 388, 41119 Mšené-Lázně |
jednatel | Irena Vetešková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2023 |
Adresa | 29, 41301 Budyně nad Ohří |
jednatel | Martin Veteška |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2023 |
Adresa | 29, 41301 Budyně nad Ohří |
jednatel | Aleš Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 16.7.2015 |
Adresa | Podolská , Mšené Lázně |
jednatel | Jana Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2006 do 13.7.2010 |
Adresa | Podolská , Mšené Lázně |
jednatel | Anna Kalbfellová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2003 do 8.6.2010 |
Adresa | U Blaženky 2066/6, 15000 Praha |
jednatel | Radim Brož |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 8.6.2010 |
Adresa | U Blaženky 2066/6, 15000 Praha |
jednatel | Jana Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 19.6.2006 |
Adresa | Podolská , Mšené Lázně |
jednatel | Barbara Groetschelová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2002 do 20.8.2003 |
Adresa | Moskevská 529/64, 10100 Praha |
IČO: | 26720035 |
---|---|
Firma: | Domov U Blaženky s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 2002 |
Sídlo: | U Blaženky 2066/6, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |