Domov seniorů U Přehrady, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Domov seniorů U Přehrady, z. s. (07690720) je Spolek. Sídlí na adrese U Přehrady 5282/69, 46602 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2018 a je stále aktivní. Domov seniorů U Přehrady, z. s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Domov seniorů U Přehrady, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Domov seniorů U Přehrady, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 12. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12053 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07690720 | |
Jméno: | Domov seniorů U Přehrady, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 4.12.2018 |
Zapsána dne: | 4.12.2018 | |
Dne 17.12.2018 uzavřely společnost Jablo DSJ s.r.o., IČO: 050 73 383, se sídlem U Přehrady 5282/69, Jablonec Nad Nisou PSČ 466 02, jakožto prodávající na straně jedné, a spolek Domov seniorů U Přehrady, z.s., IČO: 076 90 720, se sídlem U Přehrady 5282/69, Jablonec Nad Nisou, PSČ 466 02, jakožto kupující na straně druhé, smlouvu o prodeji závodu ve smyslu ust. § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmětem této smlouvy je úplatný převod závodu prodávajícího, který spočívá v poskytování sociálních služeb v Domě seniorů, jež prodávající provozuje na adrese svého sídla, a to s účinností ke dni 01.01.2019. | 1.1.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Přehrady 5282/69, Jablonec nad Nisou 46602, Česká republika | 4.12.2018 |
---|
předseda Rady | Ing. Dalibor Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | 26, 46822 Železný Brod |
člen Rady | Ing. arch. Tereza Nalezená |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Mšenská 3929/14, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen Rady | Petr Šmaus |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | 322, 46812 Bedřichov |
člen Rady | Ing. Jan Šuma |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Za Humny 405, 46331 Mníšek |
člen Rady - Výkonný ředitel | Bc. Tomáš Pěnička |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | Antala Staška 31, 51301 Semily |
Ředitel | Bc. Tomáš Pěnička |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 do 18.6.2024 |
Adresa | Antala Staška 31, 51301 Semily |
Ředitelka | Mgr. Karla Salabová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2023 do 29.8.2023 |
Adresa | 334, 46365 Jindřichovice pod Smrkem |
Ředitel spolku | Mgr. Vladimír Stanislav |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 do 8.3.2023 |
Adresa | Polní 638, 46001 Liberec |
Ředitelka spolku | Mgr. Marie Froňková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2022 do 24.2.2023 |
Adresa | Gagarinova 877, 46006 Liberec |
ředitelka spolku | Ing. Šárka Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2022 do 15.9.2022 |
Adresa | Pražská 655, 40721 Česká Kamenice |
ředitel spolku | Mgr. Vladimír Stanislav |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 3.1.2022 |
Adresa | Polní 638, 46001 Liberec |
Ředitel | Bc. Pavlína Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2021 do 1.10.2021 |
Adresa | Višňová 1414, 47301 Nový Bor |
Ředitel | Bc. Pavlína Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 do 4.8.2021 |
Adresa | 184, 47301 Nový Bor |
Ředitel | Mgr. Alena Závůrková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 do 1.7.2020 |
Adresa | Strupkova 57, 28937 Loučeň |
Ředitel | Mgr. Alena Závůrková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2018 do 15.5.2020 |
Adresa | Slunečná 1028/5, 46601 Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 07690720 |
---|---|
Jméno: | Domov seniorů U Přehrady, z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 4. 12. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Přehrady 5282/69, Jablonec nad Nisou 46602 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šmaus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Pěnička |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dalibor Dědek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Šuma |
Člen statutárního orgánu: | Tereza Nalezená |
IČO: | 07690720 |
---|---|
Firma: | Domov seniorů U Přehrady, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 12. 2018 |
Sídlo: | U Přehrady 5282/69, Jablonec nad Nisou 46602 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením |