Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb (42727227) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese U Kulturního domu 746, 26401 Sedlčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2004 a je stále aktivní. Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42727227 | |
Jméno: | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 31.3.2004 |
Zapsána dne: | 31.3.2004 | |
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 IČ: 70891095 Datum a způsob vzniku příspěvkové organizace: Dle zákona č. 290/2002 Sb., v platném znění se dnem 1.1.2003 státní příspěvková organizace Domov důchodců Sedlčany stala příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 23-12/2 003/ZK ze dne 5.3.2003. | 31.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U kulturního domu 746, Sedlčany 26401, Česká republika | 31.3.2004 |
---|
ředitelka příspěvkové organizace | Jaroslava Kocíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2013 |
Adresa | Drahenická 632, 26272 Březnice |
pověřen řízením organizace | MUDr. David Grünthal |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2012 do 6.3.2013 |
Adresa | 6, 26231 Milín |
pověřen řízením organizace | MUDr. David Grünthal |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2013 do 6.3.2013 |
Adresa | 6, 26231 Milín |
ředitel | Antonín Pešek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2004 do 6.2.2012 |
Adresa | Libíň 21, 26401 Sedlčany |
IČO (identifikační číslo): | 42727227 |
---|---|
Jméno: | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 31. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2012 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 10. 6. 1995 |
IČO: | 42727227 |
---|---|
Firma: | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Sedlčany |
Počet zaměstnanců: | 200 - 249 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 31. 12. 1991 |
Sídlo: | U Kulturního domu 746, Sedlčany 26401 |
---|
Sociální péče v domovech pro seniory |