DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. (27666999) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Trnitá 543/16, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 2005 a je stále aktivní. DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 12. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 50338 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27666999 | |
Jméno: | COMPREX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.12.2005 |
Zapsána dne: | 16.12.2005 | |
Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2310015300700OP01 ze dne 12. prosince 2023, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a společností DOMOPLAN SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 056 70 047, jako zástavcem. | 21.12.2023 | |
Společnost COMPREX s.r.o., se sídlem Vodova 1257/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 276 66 999, se rozdělila odštěpením a část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost COMPREX real s.r.o., se sídlem Vodova 1257/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 087 05 003, a to na základě Projektu rozdělení společnosti COMPREX s.r.o. odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností COMPREX real s.r.o., vypracovaného dne 11.12.2020. | 25.1.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 - 25.1.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 200 000 Kč | |
Platnost od - do | 12.5.2006 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 16.12.2005 - 12.5.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trnitá 543/16, Brno 60200, Česká republika | 15.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | třída Kpt. Jaroše 1936/19, Brno 60200, Česká republika | 1.6.2021 - 15.1.2024 |
Adresa: | Žižkova 506/5, Brno 60200, Česká republika | 19.2.2021 - 1.6.2021 |
Adresa: | Vodova 1257/9, Brno 61200, Česká republika | 7.11.2016 - 19.2.2021 |
Adresa: | Vodova 1257/9, Brno 61200, Česká republika | 9.3.2011 - 7.11.2016 |
Adresa: | Vrbovecká 1228/6, Brno 63500, Česká republika | 16.12.2005 - 9.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činnosti živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 79 přílohy č. 4, zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 15.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.3.2011 - 15.1.2024 |
realitní činnost | 16.12.2005 - 9.3.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 16.12.2005 - 9.3.2011 |
velkoobchod | 16.12.2005 - 9.3.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 16.12.2005 - 9.3.2011 |
jednatel | PhDr. Tomáš Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2021 |
Adresa | Kopečná 999/33, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Michal Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 19.2.2021 |
Adresa | Vodova 1257/9, 61200 Brno |
jednatel | Ing. Michal Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 7.11.2016 |
Adresa | Vodova 1257/9, 61200 Brno |
jednatel | Ing. Michal Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2011 do 14.6.2013 |
Adresa | Vodova 1257/9, 61200 Brno |
jednatel | Mgr. Tomáš Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2005 do 3.8.2012 |
Adresa | Na Výsluní 1233/3, 69301 Hustopeče |
jednatel | Ing. Michal Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2005 do 9.3.2011 |
Adresa | Vrbovecká 1228/6, 63500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27666999 |
---|---|
Jméno: | DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 12. 2005 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žižkova 506/5, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27666999 |
---|---|
Firma: | DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 12. 2005 |
Sídlo: | Trnitá 543/16, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |