DOMEX-BAU spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOMEX-BAU spol. s r.o. (63475022) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. T. G. Masaryka 588, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 1995 a je stále aktivní. DOMEX-BAU spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DOMEX-BAU spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOMEX-BAU spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 9. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63475022 | |
Jméno: | DOMEX-BAU spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.9.1995 |
Zapsána dne: | 5.9.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.4.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.9.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. T. G. Masaryka 588, Zlín 76001, Česká republika | 31.5.2010 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 1025 , Zlín 4 76302, Česká republika | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektová činnost ve výstavbě | 31.5.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 31.5.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.5.2010 |
provádění inženýrských staveb | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
nákup a prodej nemovitostí | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
zprostředkovatelská činnost | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
provádění bytových a občanských staveb | 5.9.1995 - 31.5.2010 |
jednatel | Ing. Petr Tkadlec |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 |
Adresa | 1. máje 1025, 76302 Zlín |
jednatel | Ing. Oto Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2014 |
Adresa | Horní Vršava VII 5598, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Zbyšek Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2021 |
Adresa | Ke hradu 48, 28167 Stříbrná Skalice |
jednatel | Ing. Zbyšek Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 10.10.2021 |
Adresa | Ke hradu 48, 28167 Stříbrná Skalice |
jednatel | Ing. Oto Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2014 do 2.5.2014 |
Adresa | Vršek 5598, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Oto Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 30.4.2014 |
Adresa | Horní Vršava II 5598, 76001 Zlín |
jednatel | ing. Oto Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1995 do 31.5.2010 |
Adresa | Nivy II/4324 , Zlín 1 |
jednatel | ing. Petr Tkadlec |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1995 do 31.5.2010 |
Adresa | 1. máje 1025 , Zlín 4 |
jednatel | ing. Zbyšek Zelík |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1995 do 31.5.2010 |
Adresa | Nivy II/4241 , Zlín 1 |
IČO (identifikační číslo): | 63475022 |
---|---|
Jméno: | DOMEX-BAU spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | nám. T. G. Masaryka 588, Zlín 76001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zbyšek Zelík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Tkadlec |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oto Zelík |
IČO: | 63475022 |
---|---|
Firma: | DOMEX-BAU spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 9. 1995 |
Sídlo: | nám. T. G. Masaryka 588, Zlín 76001 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |