Dolomity, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dolomity, s.r.o. (27587771) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svojsíkova 1436/9, 16900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 2006 a je stále aktivní. Dolomity, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Dolomity, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dolomity, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 117170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27587771 | |
Jméno: | Dolomity, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.2006 |
Zapsána dne: | 30.8.2006 | |
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 20. dubna 2020 zanikla společnost Oaktree Invest, s.r.o., sídlem Svojsíkova 1436/9, 169 00 Praha 6, IČO 05214891, a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Dolomity, s.r.o., sídlem Svojsíkova 1436/9, 169 00 P raha 6, IČO 27587771. | 25.5.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svojsíkova 1436/9, Praha 16900, Česká republika | 27.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | České družiny 1636/22, Praha 6 16000, Česká republika | 30.8.2006 - 27.8.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.8.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2009 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
Realitní činnost. | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
Pronájem a půjčování věcí movitých. | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
Velkoobchod. | 30.8.2006 - 30.6.2009 |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2015 |
Adresa | Polní 885, 29401 Bakov nad Jizerou |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2009 do 9.8.2015 |
Adresa | Polní 885, 29401 Bakov nad Jizerou |
jednatel | Ing. Leoš Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 30.6.2009 |
Adresa | Obecní 60, 38411 Netolice |
IČO (identifikační číslo): | 27587771 |
---|---|
Jméno: | Dolomity, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Svojsíkova 1436/9, Praha 16900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Leoš Navrátil |
---|
IČO: | 27587771 |
---|---|
Firma: | Dolomity, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 2006 |
Sídlo: | Svojsíkova 1436/9, Praha 16900 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |