DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci (28989953) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2009 DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 158254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28989953 | |
Jméno: | DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.2009 |
Zapsána dne: | 25.11.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 571/2024-13 ze dne 19. 3. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18. 4. 2024. | 16.5.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2015 |
Základní kapitál | 380 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Přátelství 1518/3, Praha 10200, Česká republika | 18.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | V lužích 1/10, Praha 14200, Česká republika | 25.11.2009 - 18.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.11.2009 - 23.11.2015 |
jednatel | Andrian Ichim |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Singerei okr., v.Prepelita |
jednatel | Mykola Vasylyuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Nehrovets 424 |
jednatel | Mihail Ignatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Singerei okr., v.Prepelita |
jednatel | Lyubov Serednytska |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Lvivská obl., Sambir, Shevchenka 23A/33 |
jednatel | Nadiya Slyvka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Chernyatyn, Kocyubynskoho 6 |
jednatel | Oleksandr Petrov |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Kalush, Yevshana 15/48 |
jednatel | Stepan Nemesh |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, Uzhhorod V./CH. 11/11 |
jednatel | Volodymyr Krychka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Iv.Frankivska obl., Dolynskyy okr., v.Rakiv, Zarvanec 22 |
jednatel | Ivan Ceban |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Belici, Chichikalo 4/42 |
jednatel | Olha Sosna |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | , Lvivska obl., Stryysky okr., v.Oleksychi |
jednatel | Iurii Pidverbnyi |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Khmelnytska obl., Slavuta, Hvardiyska 27/9 |
jednatel | Anzhelika Vlad |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Solotvino, Kharkivska 90 |
jednatel | Ion Prisacari |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Riscani, Sturzeni |
jednatel | Vasyl Hafynets |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, Mukachevo, Ivana Franka 185 |
jednatel | Inna Gryshchenko |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Kozliv, Povstantsiv UPA 17 |
jednatel | Elena Ciobanu |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Straseni, Loyova |
jednatel | Petro Shpitser |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Lvivska obl., Mostyska, Zavada 42 |
jednatel | Elena Sacultanu |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Ungheni okr. v.Chetireni |
jednatel | Veaceslav Costisin |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 18.6.2015 |
Adresa | , Riscani obl., v.Sturzeni |
IČO: | 28989953 |
---|---|
Firma: | DOBRODUM- KOV s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 11. 2009 |
Sídlo: | náměstí Přátelství 1518/3, Praha 10200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |