DMS complet, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DMS complet, s.r.o., v likvidaci (25594036) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bělská 835/12, 68001 Boskovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2000 a již ukončila svou činnost. DMS complet, s.r.o., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DMS complet, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DMS complet, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 3. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36557 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25594036 | |
Jméno: | DMS complet, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.3.2000 |
Zapsána dne: | 20.3.2000 | |
Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti DMS complet, s.r.o. s likvidací, a to ke dni 1.4.2017 (slovy: prvního dubna roku dvatisícsedmnáct). | 3.4.2017 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělská 835/12, Boskovice 68001, Česká republika | 13.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bělská 12 čp. 835, Boskovice 68001, Česká republika | 28.12.2001 - 13.7.2015 |
Adresa: | náměstí 9. května 10, Boskovice 68001, Česká republika | 20.3.2000 - 28.12.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy | 29.5.2002 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.3.2000 |
jednatel | Ing. Jiří Nárožný |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2015 |
Adresa | Bělská 835/12, 68001 Boskovice |
jednatel | Ing. Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 1.2.2021 |
Adresa | 273, 67934 Knínice |
jednatel | Ing. Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2015 do 16.10.2015 |
Adresa | 273, 67934 Knínice |
jednatel | Ing. Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 do 13.7.2015 |
Adresa | 273, Knínice u Boskovic |
jednatel | Ing. Jiří Nárožný |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 do 13.7.2015 |
Adresa | Kosmonautů 26, Boskovice |
jednatel | Ing. Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 29.5.2002 |
Adresa | 273, Knínice u Boskovic |
jednatel | Ing. Jiří Nárožný |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 29.5.2002 |
Adresa | Kosmonautů 26, Boskovice |
jednatel | Josef Kočka |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 13.2.2002 |
Adresa | Havlíčkova 20, Doubravice nad Svitavou |
IČO (identifikační číslo): | 25594036 |
---|---|
Jméno: | DMS complet, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 3. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bělská 835/12, Boskovice 68001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2002 |
Přerušeno od | 3. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 3. 2000 |
Přerušeno od | 3. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25594036 |
---|---|
Firma: | DMS complet, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Boskovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 3. 2000 |
Sídlo: | Bělská 835/12, Boskovice 68001 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Výstavba bytových a nebytových budov |