DLS Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DLS Holding a.s. (09884386) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holečkova 789/49, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2021 a je stále aktivní. DLS Holding a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DLS Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DLS Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 26048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09884386 | |
Jméno: | PAPERSOFT a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.2.2021 |
Zapsána dne: | 9.2.2021 | |
Valná hromada společnosti DLS Holding a.s. rozhodla dne 14. 3. 2023 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti DLS Holding a.s. ve výši 2.000.000 Kč se zvyšuje o částku ve výši 100.000 Kč na částku 2.100.000 Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán 1 ks nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč. 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva akcionářů, neboť tito se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie na zvýšení základního kapitálu bude upsána předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích a to PhDr. Miroslavem Liškou, MBA, nar. 16. 5. 1977, pobytem Moskevská 1763/51, 360 01 Karlovy Vary, který upíše 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 100.000 Kč. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel PhDr. Miroslav Liška, MBA se společností DLS Holding a.s., a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích v sídle v sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelá ř, s.r.o., na adrese Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, a to ve lhůtě do 20. 3. 2023. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena správní radou společnosti DLS Holding a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elekt ronicky. 7) Emisní kurs akcie upsané upisovatelem PhDr. Miroslavem Liškou bude činit 100.000 Kč, který odpovídá výši jmenovité hodnoty akcie a emisní ážio se netvoří. Celková výše emisního kurzu za předmětnou akcii upsanou PhDr. Miroslavem Liškou, MBA, tedy bude činit částku 100.000 Kč. 8) Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen v penězích na účet společnosti DLS Holding a.s., vedený u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu: 317091043/0300, a to ve lhůtě nejpozději do 10. 4. 2023. | 15.3.2023 |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.3.2023 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.2.2021 - 15.3.2023 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 21 | 15.3.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 9.2.2021 - 15.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 789/49, Praha 15000, Česká republika | 22.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Slavojova 579/9, Praha 12800, Česká republika | 9.2.2021 - 22.2.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování technických služeb | 26.5.2023 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 26.5.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 22.2.2023 - 26.5.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.2.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2021 - 22.2.2023 |
předseda správní rady | PhDr. Miroslav Liška MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Moskevská 1763/51, 36001 Karlovy Vary |
člen správní rady | Jan Doucha |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Matoušova 1552/18, 15000 Praha |
člen správní rady | Mgr. David Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | U Ovčárny 411/4, 36007 Karlovy Vary |
člen správní rady | PaedDr. Marie Maňasová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 22.2.2023 |
Adresa | Vřesová 600, 25303 Chýně |
IČO (identifikační číslo): | 09884386 |
---|---|
Jméno: | DLS Holding a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slavojova 579/9, Praha 12800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2021 |
IČO: | 09884386 |
---|---|
Firma: | DLS Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 2021 |
Sídlo: | Holečkova 789/49, Praha 15000 |
---|
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |