DKZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DKZ s.r.o. (02655730) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 57, 43001 Málkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2014 a je stále aktivní. DKZ s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DKZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DKZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 2. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33822 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02655730 | |
Jméno: | DKZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.2.2014 |
Zapsána dne: | 13.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 13.2.2014 - 31.12.2014 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 57, Málkov 43001, Česká republika | 13.2.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.4.2015 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 10.4.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.2.2014 - 12.5.2014 |
jednatel | Ivana Klymová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 4043, 43003 Chomutov |
Jednatel | Jan Kožnar |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2014 do 9.6.2016 |
Adresa | Šeříková 1062/18, 43401 Most |
Jednatel | Eva Pászto |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 2.9.2014 |
Adresa | Březinova 841/6, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 02655730 |
---|---|
Jméno: | DKZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 2. 2014 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2014 |
Zánik oprávnění | 17. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kožnar |
---|
IČO: | 02655730 |
---|---|
Firma: | DKZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Málkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 2. 2014 |
Sídlo: | 57, Málkov 43001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |