Divadlo Votice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Divadlo Votice, z.s. (17941385) je Spolek. Sídlí na adrese Táborská 52, 25901 Votice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2023 Divadlo Votice, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Divadlo Votice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Divadlo Votice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 1. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 77155 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17941385 | |
Jméno: | Divadlo Votice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 17.1.2023 |
Zapsána dne: | 17.1.2023 | |
Divadlo Votice, z.s., se sídlem Táborská 52, 259 01 Votice, IČO: 17941385, je nástupnickým spolkem dle smlouvy o fúzi spolků sloučením ze dne 27. 9. 2023 dle § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Na Divadlo Votice, z.s. přechází vešker ý majetek a závazky zanikajícího spolku Votické divadlo z.s., se sídlem Košovice 1, 25901 Votice, IČO: 09481231. | 3.10.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Táborská 52, Votice 25901, Česká republika | 17.1.2023 |
---|
předseda výboru | Josef Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | Táborská 52, 25901 Votice |
místopředseda výboru | Martina Sailerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 143, 25901 Olbramovice |
místopředseda výboru | Dana Pyszková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 9, 25901 Votice |
místopředseda výboru | Jan Koptiš |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 25, 25901 Votice |
místopředseda výboru | Michal Jirec |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 143, 25901 Olbramovice |
místopředseda výboru | Lukáš Franta |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 58, 25753 Olbramovice |
místopředseda výboru | Jeanetta Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | Sedlčanská 78, 25791 Sedlec-Prčice |
místopředseda výboru | Iva Jirovcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | 1, 25901 Votice |
IČO: | 17941385 |
---|---|
Firma: | Divadlo Votice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Votice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 1. 2023 |
Sídlo: | Táborská 52, Votice 25901 |
---|
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Scénická umění |