DIRIGENT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIRIGENT s.r.o. (25820800) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dr. Slámy 293/7, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 1998 a je stále aktivní. DIRIGENT s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DIRIGENT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIRIGENT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25820800 | |
Jméno: | DIRIGENT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.1998 |
Zapsána dne: | 10.9.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Slámy 293/7, Český Těšín 73701, Česká republika | 23.10.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.10.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 23.10.2015 |
zprostředkovatelská činnost | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
reklamní činnost | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
organizování školení a vzdělávacích kurzů | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, včetně leasingu | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
činnost účetních poradců | 10.9.1998 - 23.10.2015 |
Jednatel | Ing. Martin Obal |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Františka Formana 241/39, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Martin Obal |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2014 do 23.10.2015 |
Adresa | Františka Formana 241/39, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Martin Obal |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2002 do 9.1.2014 |
Adresa | F. Formana 241/39, 70030 Ostrava - Dubina |
jednatel | Ludmila Zielosková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1998 do 16.2.2005 |
Adresa | Okružní 1756/13, 73701 Český Těšín |
jednatel | Ing. Martin Obal |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1998 do 1.1.2002 |
Adresa | 30. dubna 1675/17, 70200 Ostrava 1 |
jednatel | Norbert Senger |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1998 do 1.1.2002 |
Adresa | Dr. Slámy 293/7, 73701 Český Těšín |
IČO (identifikační číslo): | 25820800 |
---|---|
Jméno: | DIRIGENT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dr. Slámy 293/7, Český Těšín 73701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 28. 6. 2000 |
IČO: | 25820800 |
---|---|
Firma: | DIRIGENT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 1998 |
Sídlo: | Dr. Slámy 293/7, Český Těšín 73701 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání |