DIONE, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIONE, spol. s r.o. (16190831) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cholupická 548/3, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1991 DIONE, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DIONE, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIONE, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1363 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16190831 | |
Jméno: | DIONE, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.1991 |
Zapsána dne: | 18.3.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 6.3.1991 | 18.3.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cholupická 548/3, Praha 14200, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Praha 4, Kamýk, Cholupická 3 , Česká republika | 18.3.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost v těchto oborech obchodu a služeb a/ hotelová a restaurační činnost b/ komplexní stavebně montážní a rekonstrukční činnost c/ výpočetní technika a služby s tím spojené d/ kancelářské potřeby, tj.telefony, telefaxy, kopírovací zařízení, psací stroje a jiné obdobné předměty a služby s tím spojené e/ zajišťování služeb v oblasti cestovního ruchu v rámci hotelové činnosti f/ potraviny a potravinářské zařízení g/ ostatní průmyslové a spotřební zboží, nevyžadující povolení podle zvláštních předpisů h/ ostatní služby, nevyžadující povolení podle zvláštních předpisů, včetně zahraničně obchodní činnosti | 18.3.1991 |
Ředitel | Ing. Vladimír Janeček |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2015 |
Adresa | Hudečkova 1298/2, Praha 4 |
zástupce ředitele | Jiří Shrbený |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2015 do 15.8.2017 |
Adresa | Učitelská 1574/54, 18200 Praha |
zástupce ředitele | Jiří Shrbený |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2015 do 15.8.2017 |
Adresa | Učitelská 1574/54, 18200 Praha |
zástupce ředitele | Jiří Shrbený |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1991 do 29.9.2015 |
Adresa | Učitelská 1574, Praha 8 |
Ředitel | Ing. Vladimír Janeček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1991 do 29.9.2015 |
Adresa | Hudečkova 1298/2, Praha 4 |
IČO: | 16190831 |
---|---|
Firma: | DIONE, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 1991 |
Sídlo: | Cholupická 548/3, Praha 14200 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |