Dio Optica, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dio Optica, s.r.o. (48116980) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Velvarská 23, 25262 Horoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1993 a je stále aktivní. Dio Optica, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Dio Optica, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dio Optica, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48116980 | |
Jméno: | Dio Optica, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.1.1993 |
Zapsána dne: | 22.1.1993 | |
Změna formou notářského zápisu ze dne 17.1.1995. | 22.2.1995 | |
Datum sepsání spol. smlouvy: 8.12.92 | 22.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Velvarská 23, Horoměřice 25262, Česká republika | 3.8.1995 |
---|---|---|
Adresa: | V Olšinách 40, Praha 10 , Česká republika | 22.1.1993 - 3.8.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.1.1993 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 22.1.1993 |
Jednatel | Marcel Kennedy |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2023 |
Adresa | Za Humny 186, 25262 Horoměřice |
Jednatel | Marcel Kennedy |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2017 do 8.3.2023 |
Adresa | 123, 37883 Český Rudolec |
Jednatel | Marcel Kennedy |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1999 do 1.5.2017 |
Adresa | Velvarská 23, 25262 Horoměřice |
Jednatel | Marcel Kennedy |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.1995 do 16.7.1999 |
Adresa | Radomská 469/1, Praha 8 |
Jednatel | Dr. Miroslav Kapinaj |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.1995 do 16.7.1999 |
Adresa | V Olšinách 40, Praha 10 |
jednatel | Ing. Petr Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1993 do 22.2.1995 |
Adresa | U milosrdných 850, Praha 1 |
IČO (identifikační číslo): | 48116980 |
---|---|
Jméno: | Dio Optica, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Velvarská 23, Horoměřice 25262 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marcel Kennedy |
---|
IČO: | 48116980 |
---|---|
Firma: | Dio Optica, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Horoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 1993 |
Sídlo: | Velvarská 23, Horoměřice 25262 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |