Dinh Duong Tran má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dinh Duong Tran (27939600) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Mníšecká 331, 25230 Řevnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 2007 a již ukončila svou činnost. Dinh Duong Tran má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Dinh Duong Tran nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dinh Duong Tran na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 58236 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27939600 | |
Jméno: | Dinh Duong Tran | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 6.8.2007 |
Zapsána dne: | 6.8.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Cam Thach, Cam Xuyen, Ha Tinh , Vietnamská socialistická republika | 6.8.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Mníšecká 331, Řevnice 25230, Česká republika | 6.8.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 6.8.2007 |
IČO (identifikační číslo): | 27939600 |
---|---|
Jméno: | Dinh Duong Tran |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 6. 8. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2007 |
Přerušeno od | 12. 6. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Ukončení oprávnění | 27. 2. 2010 |
IČO: | 27939600 |
---|---|
Firma: | Dinh Duong Tran |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Řevnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 6. 8. 2007 |
Sídlo: | Mníšecká 331, Řevnice 25230 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |