DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ (47683210) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Želatovská 2709/26, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 10. 1992 DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4775 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47683210 | |
Jméno: | DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.10.1992 |
Zapsána dne: | 19.10.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.4.2009, č.j.: 30Cm 8/2009-26, které nabylo právní moci dne 2.6.2009, byla společnost zrušena s likvidací a byli jmenováni likvidátoři. | 26.6.2009 | |
Základní jmění: 115.000,- Kč | 27.5.1993 - 26.11.2011 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Zdeněk Čapka 20.000,- Kč Jaroslav Dostál 29.000,- Kč ing. František Schröpfer 29.000,- Kč ing. Lubomír Pokorný 37.000,- Kč | 27.5.1993 - 26.11.2011 | |
Vklady byly splaceny v plném rozsahu. | 27.5.1993 - 26.11.2011 | |
Základní jmění: 102.000,- Kčs | 19.10.1992 - 27.5.1993 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Zdeněk Čapka 42.000,- Kčs, splaceno 42.000,- Kčs Jaroslav Dostál 60.000,- Kčs, splaceno 55.000,- Kčs | 19.10.1992 - 27.5.1993 | |
Jednání za společnost: společnost zastupuje jednatel společnosti Jaroslav Dostál, samostatně. | 19.10.1992 - 26.11.2011 |
Základní kapitál | 115 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Želatovská 2709/26, Přerov 75002, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Želatovská 26, Přerov , Česká republika | 19.10.1992 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 26.11.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.11.2011 |
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona - zprostředkovatelská činnost v oblasti: kulturních a hudebních produkcí - hostinská činnost | 19.10.1992 - 26.11.2011 |
jednatel | Jaroslav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 21.3.2014 |
Adresa | Želatovská 2709/26, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Lubomír Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 25.1.2012 |
Adresa | Dvořákova 59, Přerov |
jednatel | Ing. František Schröpfer |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 25.1.2012 |
Adresa | Šrobárova 10, Přerov |
jednatel | Zdeněk Čapka |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 25.1.2012 |
Adresa | Seifertova 8, 75000 Přerov |
společník | Zdeněk Čapka |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1992 do 26.11.2011 |
Adresa | Seifertova 8, 75000 Přerov |
společník | Jaroslav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1992 do 26.11.2011 |
Adresa | Želátovská 26, 75000 Přerov |
společník | ing. František Schröpfer |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1993 do 26.11.2011 |
Adresa | Šrobárova 10, Přerov |
společník | ing. Lubomír Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1993 do 26.11.2011 |
Adresa | Dvořákova 59, Přerov |
IČO: | 47683210 |
---|---|
Firma: | DIDA, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 10. 1992 |
Sídlo: | Želatovská 2709/26, Přerov 75002 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |