DIANA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIANA, spol. s r.o. (48112151) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vazovova 3228/3, 14300 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1993 a je stále aktivní. DIANA, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DIANA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIANA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16319 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48112151 | |
Jméno: | DIANA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.1993 |
Zapsána dne: | 5.1.1993 | |
Datum podepsání společenské smlouvy: 14.12.1992. | 5.1.1993 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vazovova 3228/3, Praha 14300, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vazovova 3228, Praha 4 , Česká republika | 11.5.1993 - 4.10.2016 |
Adresa: | Augustinova 2076/11, Praha 4 14900, Česká republika | 5.1.1993 - 11.5.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.3.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.1.1993 - 8.3.2011 |
jednatel | Michal Havlan |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2022 |
Adresa | Luční 407/3, 46001 Liberec |
Jednatel | Jindřich Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2015 do 29.3.2022 |
Adresa | Vondroušova 1198/55, 16300 Praha |
Jednatel | Jindřich Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 11.5.2015 |
Adresa | Vondroušova 1198, 16300 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 48112151 |
---|---|
Jméno: | DIANA, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vazovova 3228/3, Praha 14300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 4. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Havlan |
---|
IČO: | 48112151 |
---|---|
Firma: | DIANA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | Vazovova 3228/3, Praha 14300 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |