DIAKOR PRAHA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIAKOR PRAHA s.r.o. (28891104) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Turnovského 497/2, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2009 a je stále aktivní. DIAKOR PRAHA s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DIAKOR PRAHA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIAKOR PRAHA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 151390 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28891104 | |
Jméno: | DIAKOR PRAHA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.2009 |
Zapsána dne: | 4.5.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 7.5.2014 - 2.1.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.5.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 4.5.2009 - 7.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Turnovského 497/2, Praha 10000, Česká republika | 2.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Turnovského 497/2, Praha 10000, Česká republika | 4.5.2009 - 2.1.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby nuevedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.5.2009 |
jednatel | Jana Stuchlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2024 |
Adresa | Vinohradská 3218/169, 10000 Praha |
jednatel | Jana Stuchlová |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2019 do 13.6.2024 |
Adresa | Nad Meandry 3290/7, 10600 Praha |
jednatel | Petr Válek |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2019 do 16.8.2019 |
Adresa | Stankovského 1639, 25088 Čelákovice |
jednatel | Petr Válek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 2.1.2019 |
Adresa | Stankovského 1639, 25088 Čelákovice |
jednatel | JUDr. Jana Stuchlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 2.1.2019 |
Adresa | Dětská 2507/44, 10000 Praha 10 |
jednatel | Martin Válek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2010 do 12.4.2012 |
Adresa | Palackého třída 2622/123, 61200 Brno |
jednatel | Jiří Branda |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2009 do 22.10.2010 |
Adresa | Třískalova 565/12, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28891104 |
---|---|
Jméno: | DIAKOR PRAHA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Turnovského 497/2, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jana Stuchlová |
---|
IČO: | 28891104 |
---|---|
Firma: | DIAKOR PRAHA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 2009 |
Sídlo: | Turnovského 497/2, Praha 10000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |