DIAGRAM Financial Services s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DIAGRAM Financial Services s.r.o. (06980635) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U měšťanského pivovaru 1417/7, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 4. 2018 a je stále aktivní. DIAGRAM Financial Services s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DIAGRAM Financial Services s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DIAGRAM Financial Services s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 4. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 292485 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06980635 | |
Jméno: | DIAGRAM Financial Services s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.4.2018 |
Zapsána dne: | 11.4.2018 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.4.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U měšťanského pivovaru 1417/7, Praha 17000, Česká republika | 19.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Beníškové 1285/9, Praha 15000, Česká republika | 11.4.2018 - 19.6.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 11.4.2018 |
jednatel | Ing. Martin Řezanina |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2023 |
Adresa | V Nových Chodech 240, 25281 Petrov |
jednatel | Markéta Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 do 19.6.2023 |
Adresa | Beníškové 1285/9, 15000 Praha |
jednatel | Martin Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 19.6.2023 |
Adresa | Na pomezí 1333/36, 15000 Praha |
jednatel | Markéta Hubingerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2018 do 28.7.2022 |
Adresa | Beníškové 1285/9, 15000 Praha |
jednatel | Martin Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 do 16.10.2021 |
Adresa | Beníškové 1285/9, 15000 Praha |
jednatel | Markéta Hubingerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 12.12.2018 |
Adresa | Valtická 4153/1, 62800 Brno |
jednatel | Eva Lidová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 11.8.2018 |
Adresa | 125, 39831 Čížová |
IČO (identifikační číslo): | 06980635 |
---|---|
Jméno: | DIAGRAM Financial Services s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 4. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Beníškové 1285/9, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Hubinger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Hubingerová |
IČO: | 06980635 |
---|---|
Firma: | DIAGRAM Financial Services s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 4. 2018 |
Sídlo: | U měšťanského pivovaru 1417/7, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |