DHK Baník Most, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DHK Baník Most, s.r.o. (48290718) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese tř. Budovatelů 112/7, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1993 a je stále aktivní. DHK Baník Most, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o DHK Baník Most, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DHK Baník Most, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48290718 | |
Jméno: | DHK Baník Most, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.1993 |
Zapsána dne: | 1.6.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401, Česká republika | 7.11.2011 |
---|---|---|
Adresa: | U stadionu 2, Most , Česká republika | 1.6.1993 - 7.11.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.11.2011 |
provozování sportovní činnosti (v režimu živností volných) | 31.10.1995 - 7.11.2011 |
zprostředkovatelská činnost (v rámci platných právních norem) | 31.10.1995 - 7.11.2011 |
provozování hracích automatů vyjma výherních | 1.6.1993 - 7.11.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.6.1993 - 7.11.2011 |
pronájem nebytových prostor včetně sportovišť a reklamních ploch | 1.6.1993 - 7.11.2011 |
pronájem a půjčování motorových vozidel | 1.6.1993 - 7.11.2011 |
jednatel | Mgr. Kateřina Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | U Města Chersonu 1649/26, 43401 Most |
jednatel | Rudolf Jung |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 do 1.1.2022 |
Adresa | Pod Koňským Vrchem 1535/4, 43401 Most |
Jednatel | Pavla Chotěborská |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2011 do 1.1.2017 |
Adresa | Antonína Dvořáka 2205/1, 43401 Most |
Jednatel | Pavla Chotěborská |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2011 do 1.1.2017 |
Adresa | Antonína Dvořáka 2205/1, 43401 Most |
Jednatel | Jaroslav Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1993 do 7.11.2011 |
Adresa | M. Gorkého 1252, Most |
Jednatel | Otakar Hertl |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.1993 do 7.11.2011 |
Adresa | Dobnerova 2939, Most |
Jednatel | Vasil Holovčák |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.1993 do 7.11.2011 |
Adresa | Růžová 3084, Most |
IČO (identifikační číslo): | 48290718 |
---|---|
Jméno: | DHK Baník Most, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavla Chotěborská |
---|
IČO: | 48290718 |
---|---|
Firma: | DHK Baník Most, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1993 |
Sídlo: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401 |
---|
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Provozování sportovních zařízení |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |