DHBH Investment s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DHBH Investment s.r.o. (25627414) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jesenická 372, 25244 Psáry. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1997 DHBH Investment s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DHBH Investment s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DHBH Investment s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25627414 | |
Jméno: | ŠKUHOL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.11.1997 |
Zapsána dne: | 28.11.1997 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.2021 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.11.1997 - 8.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jesenická 372, Psáry 25244, Česká republika | 8.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Šárovo kolo 974/19, Praha 15300, Česká republika | 7.11.2016 - 8.6.2021 |
Adresa: | Šárovo kolo 19/974, Praha 5 - Radotín 15300, Česká republika | 28.11.1997 - 7.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.6.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory živnosti: -Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Pronájem a půjčování věcí movitých | 8.6.2021 |
velkoobchod | 2.2.2005 - 8.6.2021 |
pronájem motorových vozidel | 28.11.1997 - 8.6.2021 |
jednatel | Jan Holec |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2015 |
Adresa | Makovského 1204/33, 16300 Praha |
jednatel | Jan Holec |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 25.10.2015 |
Adresa | Makovského 33/1204, 16300 Praha 6 |
jednatel | Petr Škuta |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1997 do 14.2.2003 |
Adresa | Ivana Sekaniny 1796, 70800 Ostrava - Poruba |
jednatel | Jan Holec |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1997 do 14.2.2003 |
Adresa | Heyrovského 1576, 70800 Ostrava - Poruba |
jednatel | Jan Holec |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1997 do 14.2.2003 |
Adresa | Nádražní 54/2680, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava |
IČO: | 25627414 |
---|---|
Firma: | DHBH Investment s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Psáry |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 11. 1997 |
Sídlo: | Jesenická 372, Psáry 25244 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |