DH Stavby s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DH Stavby s.r.o. (25025058) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 1997 DH Stavby s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DH Stavby s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DH Stavby s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 9. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12771 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25025058 | |
Jméno: | DH Stavby s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.9.1997 |
Zapsána dne: | 3.9.1997 | |
Magistrátem města Liberce, Živnostenským odborem, bylo oznámeno, že společnosti DH Stavby s.r.o., se sídlem Liberec 7, ul. 28. října 90/23, identifikační číslo 25025058, zaniklo dne 18.6.2004 poslední živnostenské oprávnění. | 26.8.2014 - 26.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.9.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. 28. října , Liberec 7 , Česká republika | 3.9.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 3.9.1997 - 26.8.2014 |
Jednatel | Milan Hostonský |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2022 |
Adresa | Husitská 584/30, 46007 Liberec |
Jednatel | Milan Hostonský |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 do 27.12.2022 |
Adresa | Hroznová 847/3, 46014 Liberec |
Jednatel | Milan Hostonský |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1997 do 26.7.2021 |
Adresa | ul. 28. října , Liberec 7 |
Jednatel | ing. Radomír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1997 do 28.7.2000 |
Adresa | Vlnařská 687/22, 46006 Liberec |
IČO: | 25025058 |
---|---|
Firma: | DH Stavby s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 9. 1997 |
Sídlo: | 28. října 90/23, Liberec 46007 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |