DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ (25398130) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1998 DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25398130 | |
Jméno: | DH securities s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.1998 |
Zapsána dne: | 20.5.1998 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 37 Cm 26/2003-9 ze dne 22.7.2004, které nabylo právní moci dne 28.8.2004 a čj. 37 Cm 26/2003-40 ze dne 7.9.2005, které nabylo právní moci dne 12.10.2005 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.1.2006 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.2.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.1998 - 11.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Martinovská 3016, Ostrava-Martinov 72400, Česká republika | 20.5.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.5.1998 - 22.4.2009 |
zprostředkování | 20.5.1998 - 22.4.2009 |
pronájem nebytových prostor | 20.5.1998 - 22.4.2009 |
Jednatel | Ing. Vlastimil Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 |
Adresa | Osamělá 526/42, 61900 Brno |
Jednatel | Tomáš Choleva |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2016 |
Adresa | 5. května 5027/1a, 72200 Ostrava |
Jednatel | doc. PhDr. Emil Vašíček CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 11.11.2021 |
Adresa | Novovysočanská 861/2, 19000 Praha |
Jednatel | Tomáš Choleva |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1999 do 7.9.2016 |
Adresa | A.Hrdličky č. 1631/14, 70800 Ostrava-Poruba |
Jednatel | Tomáš Choleva |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1999 do 7.9.2016 |
Adresa | A.Hrdličky č. 1631/14, 70800 Ostrava-Poruba |
Jednatel | Ing. Vlastimil Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2000 do 10.3.2016 |
Adresa | Osamělá 42, 61900 Brno |
Jednatel | Doc. PhDr. Emil Vašíček CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2000 do 4.6.2014 |
Adresa | Pavlíkova 602, Praha 4 |
Jednatel | JUDr. František Havrilla |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2000 do 21.1.2000 |
Adresa | Jugoslavských partyzánů 46, Praha 6 |
Jednatel | Petr Pastrňák |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1998 do 11.2.1999 |
Adresa | kpt. Jaroše 318, Ostrava-Třebovice |
IČO: | 25398130 |
---|---|
Firma: | DH securities s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Martinov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 1998 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |