DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci (14867559) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Raisova 187, 46401 Frýdlant. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1991 DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 26. 2. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXIII 239 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14867559 | |
Jméno: | DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 26.2.1991 |
Zapsána dne: | 26.2.1991 | |
Dohodou společníků ze dne 1.12.1992 byla zrušena veřejná obchodní společnost DŘEVOSTAX, B & D a vstupuje do lik- vidace. | 1.7.1993 | |
Údaje o založení: DŘEVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou, kterou uzavřeli dne 11.2.91 Jiří D u n a j č í k , bytem Frýdlant, Luční 1376 a Ing. Josef B e r á n e k , bytem Frýdlant, Holečkova 1273. | 26.2.1991 | |
Zastupování a podepisování: Společnost zastupují v celém rozsahu práv a povinností každý ze společníků samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden ze společníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci. | 26.2.1991 - 1.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raisova 187, Frýdlant 46401, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Raisova 187, Frýdlant 46401, Česká republika | 26.2.1991 - 26.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- zpracování dřevní hmoty, dřevovýroba - obchodní činnost - export, import - zprostředkovatelská služba - stavební činnost - služby související | 26.2.1991 |
Společník | Jiří Dunajčík |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2014 |
Adresa | K. Světlé 1427, 46401 Frýdlant |
Společník | Ing. Josef Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2014 do 26.7.2024 |
Adresa | Holečkova 1273, 46401 Frýdlant |
Likvidátor | JUDR. František Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2014 do 14.4.2015 |
Adresa | Gagarinova 757/35, 46006 Liberec |
Likvidátor | JUDr. František Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1993 do 21.10.2014 |
Adresa | Gagarinova 757/35, 46006 Liberec |
Společník | Jiří Dunajčík |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1991 do 21.10.2014 |
Adresa | Luční 1376, 46401 Frýdlant |
Společník | Ing. Josef Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1991 do 21.10.2014 |
Adresa | Holečkova 1273, 46401 Frýdlant |
IČO: | 14867559 |
---|---|
Firma: | DĚVOSTAX, B & D, veřejná obchodní společnost - v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Frýdlant |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 4. 1991 |
Sídlo: | Raisova 187, Frýdlant 46401 |
---|
Právní činnosti |