Development Service, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Development Service, s.r.o. (27141802) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 35, 47201 Blatce. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2004 Development Service, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Development Service, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Development Service, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48376 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27141802 | |
Jméno: | Development Service, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2004 |
Zapsána dne: | 14.4.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 35, Blatce 47201, Česká republika | 3.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Jižní 617, Líbeznice 25065, Česká republika | 17.12.2012 - 3.1.2022 |
Adresa: | Roztocká 182, Zdiby 25066, Česká republika | 14.4.2004 - 17.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování služeb | 14.4.2004 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 14.4.2004 |
Jednatel | Mgr. Pavel Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2021 |
Adresa | Čumpelíkova 1011/7, 18200 Praha |
Jednatel | Mgr. Pavel Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 do 11.11.2021 |
Adresa | Jižní 617, 25065 Líbeznice |
Jednatel | Mgr. Pavel Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 14.4.2014 |
Adresa | Roztocká 180E, 25066 Zdiby |
IČO: | 27141802 |
---|---|
Firma: | Development Service, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Blatce |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2004 |
Sídlo: | 35, Blatce 47201 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání j. n. |